罗军文同志简历
罗军文,男,汉族,1967年8月出生,广东兴宁人,1992年1月加入中国共产党,1987年8月参加工作,省社科院在职研究生学历。
1985.09—1987.07,在中山大学外经会计专业学习,大专毕业;
1987.08—1988.08,东莞市财政局见习干部;
1988.08—1990.02,东莞市财政局办事员;
1990.02—1992.01,东莞市财政局外经科科员;
1992.01—1993.08,东莞市财政局中企科主办科员;
1993.08—1995.01,东莞市财政局中企科副科长;
1995.01—1996.01,广东省财政监察专员办事处东莞组副主任科员;
1996.01—1998.05,广东省财政监察专员办事处东莞组主任科员;
1998.05—1999.02,广东省财政监察专员办事处东莞组组长;
1999.02—2001.12,东莞市财政局监察法规科科长;
2001.12—2002.05,东莞市财政局社会保障科科长;
2002.05—2003.06,东莞市会计核算中心主任(其间:1999.10-2002.09在省社会科学院经济管理专业学习,在职研究生毕业);
2003.06—2004.02,东莞市财政局党组成员、副局长,市会计核算中心主任;
2004.02—2008.08,东莞市财政局党组成员、副局长(其间:2001.09-2004.07在中南财经政法大学财政学专业学习,在职大学毕业;2008.03-2008.07参加省委党校2008年第一期中青二班学习);
2008.08—2008.09,东莞市寮步镇党委副书记、镇长候选人(副处级);
2008.09—2011.06,东莞市寮步镇党委副书记、镇长(其间:2011.01定为正处级);
2011.06—2011.07,东莞市长安镇党委副书记、镇长候选人;
2011.07—2012.06,东莞市长安镇党委副书记、镇长;
2012.06—2012.08,东莞市财政局党组书记、局长,长安镇镇长;
2012.08—现在,东莞市财政局党组书记、局长;
2017年1月当选为东莞市政协副主席;
十四届市委委员、十三届市政协委员。
(责任编辑:庄彧)