李林简历
李林,男,汉族,1971年2月出生,山东荣成人,大学文化,工程师,2000年12月入党,1992年8月参加工作。
1988年9月东南大学交通运输工程系公路与城市道路专业大学学习;
1992年8月常州市高速公路建设指挥部监理;
1996年9月市交通局工程处科员、副处长;
2001年3月市交通局工程处、规划计划处处长;
2003年5月市交通局局长助理;
2004年6月市交通局副局长;
2006年12月兼市港务管理局副局长;
2007年11月金坛市委常委、副市长;
2009年7月兼金坛经济开发区党工委书记(至2009年12月);
2010年6月常州市戚墅堰区委副书记、区政府副区长、代区长;
2011年1月戚墅堰区委副书记、区政府区长;
2012年1月戚墅堰区委书记、区人大常委会党组书记,同年2月同时任区人武部党委第一书记,同年3月同时任区人大常委会主任;
2015年5月常州市政府党组成员(正处级);
2016年1月起常州市政府秘书长、市政府办公室党组书记;
2017年2月当选为常州市政府副市长。
十一届、十二届市委委员。
(责任编辑:庄彧)