石光简历
石光,男,汉族,1958年9月出生,1977年7月参加工作,1983年3月加入中国共产党,在职研究生学历。 1958年9月出生于辽宁抚顺。吉林大学世界经济学专业研究生学历。
2000年1月,任辽宁省经济贸易委员会建材行办主任;
2004年3月,任辽宁省经济委员会建材行办主任;
2004年8月,任辽宁省经济委员会副主任、党组成员;
2006年3月,任辽宁省经济委员会副主任、党组副书记,省口岸办公室主任(正厅级);
2009年3月,任辽宁省经济和信息化委员会副主任、党组副书记、省口岸办公室主任(正厅级);
2011年5月,任中共丹东市委副书记,副市长、代理市长;
2012年1月,中共丹东市委副书记,市长;
2014年12月,辽宁省民政厅党组书记;
2015年1月至2018年1月,辽宁省民政厅党组书记、厅长。
(责任编辑:庄彧)
分享到微信X
打开微信,点击底部的“发现”,使用 “扫一扫” 即可将网页分享到我的朋友圈。