徐克勤简历
徐克勤,男,1963年6月出生,中共党员,苗族,湖南龙山人。
1979.09-1983.06??吉首大学中文系中文专业学习
1983.07-1984.05??保靖县水银乡团委书记
1984.05-1986.09??共青团保靖县委副书记、书记
1986.09-1989.07 ?中央党校培训部三年制培训班学习
1989.08-1990.10??湘西自治州团州委办公室主任
1990.11-1993.07??吉首市市长助理(副市级)(?1992年7月至1993年7月在福建省闽侯县挂任县长助理)
1993.08-1994.04??湘西自治州团州委第一副书记
1994.04-1995.06??湘西自治州团州委书记、党组书记(1994年9月至1995年1月在省委党校中青班学习)
1995.06-2000.09??吉首市委副书记、代市长?、市长(1996年11月至1997月1月在省委党校中青班学习)
2000.09-2006.09??中共湘西州委常委、吉首市委书记
2006.09-2006.11??中共湘西州委副书记、吉首市委书记
2006.11-2007.12??中共湘西州委副书记
2008.01-2008.11??中共湘西州委副书记、州长
2008.12-2010.04??在中央党校进修部学习、在省委学习实践科学发展观活动办公室工作
2010.05-2012.07 ?湖南省民族事务委员会党组副书记(排第一)、副主任
2012.07-2014.06 ?湖南省民族事务委员会主任(2012.09任)、党组书记
2014.06-?2018.10? 湖南省民族宗教事务委员会主任(2014.07任)、党组书记
2018.10-??湖南省委统战部副部长,湖南省民族宗教事务委员会党组书记、主任(至2019年11月)