刘玉华简历
刘玉华,男,汉族,1961年8月生,武邑人,1984年6月入党,1981年10月参加工作,西安公路学院路桥专业毕业,大学学历。
1979.09-1981.10 河北交通学校道桥专业学习
1981.10-1982.10 衡水县公路管理站技术员
1982.10-1984.06 衡水市公路管理站技术员
1984.06-1988.12 衡水市公路管理站副站长
1988.12-1994.05 衡水市交通局副局长、党组成员(1984.09-1990.12在西安公路学院路桥专业学习)
1994.05-1994.11 衡水地区交通局党办室副主任
1994.11-1996.01 衡水地区交通局直属单位党委专职副书记兼党办室主任(正科级)
1996.01-1996.07 衡水地区交通局公路管理处处长
1996.07-1996.12 衡水市交通局公路管理处处长
1996.12-2004.03 衡水市交通局副局长、党组成员(其间:1999.07-2000.10在河北工业大学研究生课程进修班技术经济管理专业学习)
2004.03-2005.06 衡水市交通局副局长、党组副书记
2005.06-2006.07 衡水高新技术产业开发区管委会主任(试用期一年)、党工委副书记(正处级)
2006.07-2007.06 衡水经济开发区管委会主任、党工委副书记
2007.06-2011.01 武强县委副书记、县长
2011.01-2013.04 武强县委书记
2013.04-2013.06 衡水经济开发区党工委书记兼管委会主任(副厅级)
2013.06-2015.07 衡水市政府党组成员,衡水经济开发区党工委书记兼管委会主任(副厅级)
2015.07- 衡水市政府副市长、党组成员
(责任编辑:庄彧)