陈锡江同志简历
陈锡江,男,汉族,1960年2月出生,东莞望牛墩人,1989年5月加入中国共产党,1977年8月参加工作,中央党校研究生学历。
1977.08—1981.09,东莞县望牛墩洲涡小学教师;
1981.09—1983.07,在惠州教育学院历史专业学习,大专毕业;
1983.07—1988.08,东莞市(县)莞城第一中教师;
1988.08—1988.09,东莞市医药总公司办事员;
1988.09—1989.12,东莞市医药总公司科员;
1989.12—1991.04,东莞市医药总公司主办科员;
1991.04—1994.01,东莞市医药总公司办公室副主任;
1994.01—1994.04,东莞市医药总公司办公室主任;
1994.04—1999.07,东莞市医药总公司办公室主任、总经理助理;
1999.07—2001.06,东莞市医药管理局副局长;
2001.06—2003.12,东莞市药品监督管理局党组成员、副局长(其间:2001.09-2003.12在省委党校经济管理专业学习,大学毕业);
2003.12—2004.07,东莞市药品监督管理局党组成员、副局长、纪检组组长;
2004.07—2004.09,惠州市食品药品监督管理局党组副书记、副局长(主持全面工作);
2004.09—2008.11,惠州市食品药品监督管理局党组书记、局长(其间:2004.09-2007.07在中央党校法学理论专业学习,研究生毕业;2006.09-2006.12参加省委党校中青班学习);
2008.11—2014.12,东莞市食品药品监督管理局党组书记、局长(其间:2011.05-2011.07参加省委党校县处级班学习);
2014.12—2015.01,东莞市人大常委会党组成员、秘书长候选人,市食品药品监督管理局局长;
2015.01—2015.04,东莞市人大常委会党组成员、秘书长,市食品药品监督管理局局长;
2015.04—2016.02,东莞市人大常委会党组成员、秘书长;
2016.02—2016.03,东莞市人大常委会副主任、党组成员,市总工会党组书记、主席候选人;
2016.03—现在,东莞市人大常委会副主任、党组成员,市总工会党组书记、主席;
十四届市委委员。
(责任编辑:庄彧)