崔保华,男,汉族,生于1958年11月,山东巨野人,研究生,管理学硕士,1976年12月参加工作,1978年7月加入中国共产党。
1976.12-1992.11 总参工程兵战士、干部(其间:1986.03-1989.02解放军西安政治学院政治工作专业函授大专学习);
1992.11-1994.11 国家人事部办公厅综合处主任科员;
1994.11-1999.12 国家人事部办公厅办公室副主任、部长办公室处长(其间:1996.09-1999.06解放军海军工程学院管理工程专业委培班本科学习);
1999.12-2003.09 国家人事部办公厅副主任(其间:2001.10-2003.01挂职任四川省德阳市委常委、副市长;2003.01-2003.09挂职任四川省委副秘书长);
2003.09-2003.10 中共四川省委副秘书长、省委常委办主任;
2003.10-2004.02 中共眉山市委副书记、代市长;
2004.02-2006.06 中共眉山市委副书记、市长(其间:2004.03-2006.06四川省委党校现代管理专业研究生班学习);
2006.06-2006.08 中共遂宁市委书记;
2006.08-2011.07 中共遂宁市委书记、市人大常委会主任(其间:2006.07-2008.07西南交通大学行政管理专业研究生班学习,获管理学硕士学位);
2011.07- 中共遂宁市委书记。
党的十七大代表,省第九次党代会代表,九届省委委员,十届、十一届省人大代表,六届市委委员。
更多地方人事报道请见
(责任编辑:黄楠)