中国经济网贵阳综合报道:2月15日,贵阳市第十三届人民代表大会第一次会议圆满完成各项议程,在贵阳国际会议中心胜利闭幕。本次大会上,李忠当选为贵阳市十三届人民代表大会常务委员会主任、李再勇当选贵阳市人民政府市长。会议还选举出8位市十三届人大常委会副主任,他们是:陈长发、孙立琨、龙永平、胡海燕、蒋纪鸣、杨明晋、李志鹏、吴应涛。会议选举刘军为市十三届人大常委会秘书长,并选举出贵阳市第十三届人大常委会委员26名。
会议选举出7位贵阳市人民政府副市长,他们是:马长青、刘文新、刘玉海、毛有碧、翟彦、高卫东、朱桂云。
选举赵军为市人民法院院长。选举陈雪梅为市人民检察院检察长,待贵州省人民检察院检察长提请贵州省人民代表大会常委会批准。
李忠同志简历
李忠,男,汉族,1959年10月生,山西稷山人,1977年2月参加工作,1982年3月加入中国共产党,省委党校在职大学学历,经济师。
1977年2月至1985年7月先后任贵阳市中国摄影社工作员,市照相中心店团支部书记,市服务公司专职团委副书记、照相经理部副经理、党支部委员。
1987年6月至1988年8月任共青团贵阳市委常委、宣传部部长、党组成员。
1988年8月至1992年6月任共青团贵阳市委副书记、党组成员兼组织部部长。
1992年6月至1996年11月任共青团贵阳市委书记、党组书记。
1996年11月至1997年8月任贵阳市人民政府副秘书长(正县级)。
1997年8月至2000年3月先后任息烽县委书记,县人武部党委第一书记。
2000年3月至2000年5月任贵阳市人民政府市长助理、党组成员,息烽县委书记,县人武部党委第一书记,金阳新区建设领导小组副组长、办公室主任(兼)。
2001年5月至2006年12月任贵阳市人民政府副市长、党组成员。
2006年12月至2011年12月任贵阳市委常委,市人民政府副市长、党组成员。
2012年1月起任贵阳市人大常委会党组副书记,市人民政府副市长、党组成员。
2012年2月当选为贵阳市十三届人民代表大会常务委员会主任。
更多地方人事报道请见
(责任编辑:尹彦宏)