李再勇同志简历
李再勇,男,仡佬族,1962年8月生,贵州务川人,1983年8月参加工作,1984年4月加入中国共产党,中央党校在职研究生学历,农学学士。
1979年9月至1983年8月在贵州农学院农学系农学专业学习。
1983年8月至1984年7月贵州省桐梓县元田区元田公社干部。
1985年1月至1985年7月任贵州省桐梓县元田区副区长。
1989年8月至1991年9月任贵州省桐梓县元田区委书记。
1991年9月至1992年12月任贵州省桐梓县委副书记。
1995年10月至1998年1月任贵州省桐梓县委书记。
1998年1月至2000年3月任遵义市红花岗区委书记。
2001年12月至2007年2月任黔东南州委常委,州人民政府副州长。
2008年5月至2011年2月任铜仁地委副书记,行署专员。
2011年2月至2011年3月任贵阳市委副书记、市人民政府市长候选人、党组书记。
2011年3月起任贵阳市委副书记,市人民政府市长、党组书记。
更多地方人事报道请见
(责任编辑:尹彦宏)